Hanes ariannol SWANSEA MIND ABERTAWE
Rhif yr elusen: 226732
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £90.22k | £94.51k | £92.57k | £151.33k | £182.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £87.31k | £84.19k | £90.83k | £107.48k | £134.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £82.02k | £82.02k | £82.02k | £82.02k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | £82.02k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.