ymddiriedolwyr CARR HOMES
Rhif yr elusen: 228152
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacqueline Harris | Ymddiriedolwr | 20 February 2024 |
|
|||||||||
Catherine Barbara Ryan | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|||||||||
JOHN PHILIP BAUGHAN | Ymddiriedolwr | 15 October 2019 |
|
|||||||||
JOHN ALEXANDER | Ymddiriedolwr | 14 July 2015 |
|
|||||||||
GEOFFREY THOMPSON | Ymddiriedolwr | 30 June 2014 |
|
|||||||||
PETER RAYMOND STRETCH | Ymddiriedolwr | 30 June 2014 |
|
|||||||||
PATRICIA LOCKETT | Ymddiriedolwr | 30 June 2014 |
|
|||||||||
Rev NIGEL IRONS | Ymddiriedolwr | 01 May 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.