ymddiriedolwyr THE HORNSEY PAROCHIAL CHARITIES
Rhif yr elusen: 229410
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greg Gordon | Cadeirydd | 24 March 2014 |
|
|
||||||
Councillor Cressida Johnson | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|||||||
Dorcas Cumming | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|||||||
Rev Benjamin Kerridge | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|||||||
Councillor Adam Jogee | Ymddiriedolwr | 21 September 2020 |
|
|||||||
Naomi Malone | Ymddiriedolwr | 21 September 2020 |
|
|||||||
Jennifer Mann | Ymddiriedolwr | 04 December 2017 |
|
|||||||
Rev BRUCE BATSTONE | Ymddiriedolwr | 22 October 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.