ymddiriedolwyr ST CHAD'S AND ST ALKMUND'S CHARITY
Rhif yr elusen: 231383
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Samuel Andrew Mann | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|||||
Rev Lisa Knight | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||
Councillor Nathaniel Green | Ymddiriedolwr | 24 August 2017 |
|
|
||||
Rev Timothy Vasby-Burnie | Ymddiriedolwr | 15 November 2016 |
|
|
||||
TINA JANE RICHARDS | Ymddiriedolwr | 02 December 2014 |
|
|
||||
Ted Butcher | Ymddiriedolwr | 01 December 2012 |
|
|
||||
Helen Claire Crackett MBE DL | Ymddiriedolwr | 11 March 2011 |
|
|||||
ANDREW CROSS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.