ymddiriedolwyr FRIENDS OF THE MARY HEWETSON HOSPITAL, KESWICK
Rhif yr elusen: 232708
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shelagh Lambert | Cadeirydd | 09 August 2023 |
|
|
||||
Gillian Mary Montgomery | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|
||||
Sylvia Jane Darigala | Ymddiriedolwr | 09 August 2023 |
|
|||||
Dr David John Brigham | Ymddiriedolwr | 09 August 2023 |
|
|
||||
Carrie Anne Wilson | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||
Dr Eugene Patrick Lambert | Ymddiriedolwr | 17 February 2021 |
|
|||||
Gail Miller | Ymddiriedolwr | 04 January 2019 |
|
|
||||
Dr JIM COX | Ymddiriedolwr | 29 August 2017 |
|
|
||||
Janice Mary Smith | Ymddiriedolwr | 03 February 2012 |
|
|
||||
MARGARET MAUD BRAGG | Ymddiriedolwr | 03 February 2012 |
|
|
||||
SUSAN ROBINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CAROLE HARRISON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN REID | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DOROTHY ANNE SAVAGE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr PETER EDWIN HEMINGWAY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.