Dogfen lywodraethu THE OWEN OWEN TRUST FUND
Rhif yr elusen: 233264
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED 15/01/1900 AS AMENDED BY SCHEME OF 11/02/1964, DEED OF PARTITION DATED 10/10/2000, ORDER DATED 21/07/2003, SCHEME OF 22/05/2008 AND RESOLUTION UNDER S75A OF CHARITIES ACT 1993 AS AMENDED BY CHARITIES ACT 2006 AND APPROVED 06/03/2009.
Gwrthrychau elusennol
FOR THE RELIEF OF PERSONS IN NEED FORMERLY EMPLOYED BY THE OWEN OWEN GROUP AND THEIR SPOUSES AND DEPENDANTS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.