Y Gofrestr Elusennau - Y Comisiwn Elusennau INTER-VARSITY FELLOWSHIP OF EVANGELICAL UNIONS
Rhif yr elusen: 306137-1
Elusen gysylltiedig
Dogfen lywodraethu
CONSTITUTION ADOPTED 02 APRIL 1928 AS AMENDED ON 05 APRIL 1941, 28 MARCH 1942, 31 MARCH 1954, 11 SEPTEMBER 1954 AND 02 APRIL 1960.
Gwrthrychau elusennol
TO CO-ORDINATE THE WORK AND TO UNITE THE MEMBERS OF THE EVANGELICAL UNIONS IN THE FURTHERANCE OF THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL BASIS OF THE FELLOWSHIP.
Maes buddion
NATIONAL
Hanes cofrestru
- 25 Medi 1962: Cofrestrwyd
Enwau eraill
Dim enwau eraill
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.