ymddiriedolwyr THE SANDY CHARITIES
Rhif yr elusen: 237145
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALERIE ANN HAYGARTH | Cadeirydd | 10 June 2014 |
|
|
||||
Benjamin Bardell | Ymddiriedolwr | 12 March 2020 |
|
|
||||
Colin Osborne | Ymddiriedolwr | 24 June 2016 |
|
|||||
KAREN HAYWARD | Ymddiriedolwr | 18 September 2015 |
|
|
||||
PAUL JOHN SHARMAN | Ymddiriedolwr | 08 June 2015 |
|
|||||
MR. JONATHAN PYM | Ymddiriedolwr |
|
||||||
CHRISTINE SUMMERFIELD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.