ymddiriedolwyr JOHN KIMBELL
Rhif yr elusen: 240247
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERONICA COTTERILL | Cadeirydd | 11 May 2011 |
|
|||||
Alexandra Hibbert | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Craig Walker | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
John Lee ANDERSON | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|||||
Susan Wood | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|
||||
Richard Taylor | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|||||
Guy Edward Smith | Ymddiriedolwr | 10 May 2010 |
|
|
||||
CHRISTINE WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.