Dogfen lywodraethu CAVE RESCUE ORGANISATION
Rhif yr elusen: 241091
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 7 MARCH 1970 AS AMENDED 24 APRIL 1974, 13 MAY 1987, 4 MARCH 1989, 11 MARCH 1994, AND 11 MARCH 2005.
Gwrthrychau elusennol
TO ENGAGE AND IMPROVE IN UNDERGROUND, FELL & MOUNTAIN SEARCH AND RESCUE AND IN ANIMAL RESCUE; TO SUPPORT SAFETY PROCEDURES IN ASSOCIATED ACTIVITIES AND TO ASSIST THE POLICE, AMBULANCE AND FIRE AUTHORITIES IN THESE AND SIMILAR ACTIVITIES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.