Hanes ariannol THE ROWAN CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 242678
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/10/2009 | 05/10/2010 | 05/10/2011 | 05/10/2012 | 05/10/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £176.02k | £139.01k | £116.02k | £34.61k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £753.18k | £1.48m | £1.82m | £1.77m | £70.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.