ymddiriedolwyr LONG MELFORD HOSPITAL
Rhif yr elusen: 242946
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD MICHETTE | Cadeirydd |
|
||||||||||
Cheryl Morgan | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||||||
John Budd | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||||||
Deborah Blake | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||||||
Melonie Clubb | Ymddiriedolwr | 03 March 2023 |
|
|
||||||||
Jennifer Anne Blackler | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|
||||||||
Dr Mark Edwin Wigfield Chambers | Ymddiriedolwr | 18 February 2021 |
|
|
||||||||
Cllr JOHN MICHAEL NUNN | Ymddiriedolwr | 18 April 2017 |
|
|||||||||
REV MATTHEW LAWSON | Ymddiriedolwr | 30 June 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.