Hanes ariannol CHARITY OF MRS ANN HUDSON FOR MARKET DRAYTON NURSING ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 244467
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2008 | 31/08/2009 | 31/08/2010 | 31/08/2011 | 31/08/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £61 | £64 | £65 | £67 | £52 | |
|
Cyfanswm gwariant | £61 | £64 | £65 | £67 | £52 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.