Dogfen lywodraethu THE HOLLY TREE CLUB
Rhif yr elusen: 244503
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (6 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24TH MARCH 1964 AS AMENDED ON 21ST JULY 1971 AND 22 JUNE 1994 as amended on 08 Jun 2020 as amended on 24 Apr 2023
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE WELFARE OF THE AGED, PHYSICALLY DISABLED, IN ANY MANNER WHICH MAY BE DEEMED BY LAW TO BE CHARITABLE WITHIN THE PARISH OF DEDDINGTON.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
PARISH OF DEDDINGTON
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.