Hanes ariannol THE LATIN MASS SOCIETY
Rhif yr elusen: 248388
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £785.37k | £342.94k | £143.73k | £318.91k | £270.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £270.62k | £292.51k | £240.58k | £281.18k | £326.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £689.41k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £16.03k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £50.35k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £26.70k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £2.88k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £653.14k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £199.40k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £71.22k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £89.26k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £13.17k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £4.22k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.