Hanes ariannol READING ROOM OR INSTITUTE
Rhif yr elusen: 251212
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2017 | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.26k | £2.93k | £3.73k | £14.37k | £22.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.44k | £2.27k | £11.07k | £6.07k | £21.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £10.00k | £19.67k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.