ymddiriedolwyr THE ARTHUR TOWNROW PENSIONS FUND
Rhif yr elusen: 252256
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Councillor Mick Brady | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|
||||
Rev Mark Carrick | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Perdita Mousley | Ymddiriedolwr | 21 December 2022 |
|
|
||||
Keran Gladders | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||
Patricia Clough | Ymddiriedolwr | 07 October 2019 |
|
|
||||
Ian Newbury Milton Scott | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Chesterfield borough council mayor | Ymddiriedolwr | 04 April 2016 |
|
|
||||
Jenny Wilson | Ymddiriedolwr | 04 April 2012 |
|
|
||||
Andrew nicholas Hay | Ymddiriedolwr | 12 December 2000 |
|
|
||||
Elisabeth jean Froggatt | Ymddiriedolwr | 01 December 2000 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.