Hanes ariannol THE LONDON MATHEMATICAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 252660
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.15m | £3.08m | £3.15m | £2.92m | £3.14m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.70m | £2.81m | £2.36m | £2.28m | £2.73m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.93k | £41.78k | £144.24k | £260.43k | £536.21k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £365.26k | £261.23k | £124.42k | £142.86k | £269.45k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.26m | £2.24m | £2.35m | £1.98m | £1.70m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £518.90k | £529.67k | £502.61k | £531.72k | £630.97k | |
|
Incwm - Arall | £4.01k | £7.26k | £24.97k | £3.78k | £3.04k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.39m | £2.49m | £2.09m | £2.01m | £2.38m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £309.53k | £314.30k | £275.87k | £270.51k | £346.90k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £300.88k | £311.05k | £257.04k | £244.43k | £290.17k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £618.31k | £737.92k | £304.62k | £495.61k | £543.16k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £55.14k | £52.60k | £53.06k | £59.87k | £80.76k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.