ymddiriedolwyr TOWN LANDS, ESTATE CHARITY
Rhif yr elusen: 255201
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Jennifer Maureen Dawson | Ymddiriedolwr | 02 August 2021 |
|
|||
Susan Valerie Buttery | Ymddiriedolwr | 25 June 2021 |
|
|||
LAURIE WOOLFENDEN | Ymddiriedolwr | 10 May 2016 |
|
|||
ELIZABETH SARAH WIESER | Ymddiriedolwr | 03 May 2016 |
|
|||
Jennifer Lilian Parr | Ymddiriedolwr | 22 May 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.