Hanes ariannol JEWISH JOINT BURIAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 257345
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.24m | £1.35m | £3.25m | £1.12m | £922.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.97m | £2.59m | £2.29m | £966.14k | £2.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £735.41k | £1.02m | £2.87m | £730.93k | £505.43k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £505.00k | £336.20k | £387.18k | £392.98k | £417.14k | |
|
Incwm - Arall | £572 | £717 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.89m | £2.53m | £2.23m | £882.77k | £1.94m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £80.07k | £54.37k | £63.50k | £83.37k | £84.46k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.65k | £13.21k | £39.60k | £34.06k | £38.04k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £45.10k | £37.26k | £39.70k | £85.59k | £43.60k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £80.07k | £54.37k | £63.50k | £83.37k | £84.46k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.