Hanes ariannol THE WINDSOR FESTIVAL SOCIETY LIMITED
Rhif yr elusen: 258888
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £267.55k | £307.12k | £195.48k | £158.54k | £142.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £306.18k | £337.34k | £131.45k | £159.33k | £152.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £27.50k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £23.13k | £27.50k | £15.00k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.