ymddiriedolwyr THE ARGENTINE DIOCESAN ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 263679
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROY ALFRED GASCOYNE | Cadeirydd |
|
|
|||||||||||
PHILIP TADMAN | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|||||||||||
Rev Nicholas Hilding Ohlsson | Ymddiriedolwr | 04 October 2018 |
|
|
||||||||||
Peter Francis Digby Murray | Ymddiriedolwr | 18 September 2014 |
|
|
||||||||||
Robert Malcolm Lunt | Ymddiriedolwr | 29 January 2014 |
|
|
||||||||||
MARTIN RICHARD CROFTS | Ymddiriedolwr | 28 December 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.