Dogfen lywodraethu WINCHESTER CITY FESTIVAL CHOIR
Rhif yr elusen: 264859
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 1ST MAY 1972 AS AMENDED 25 NOVEMBER 1992, 21 JUNE 1993, 24 SEPTEMBER 1999 AND 30 APRIL 2003
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE ITS MEMBERS AND THE PUBLIC IN THE SCIENCE AND ART OF MUSIC BY THE PRESENTAION OF CONCERTS AND OTHER ACTIVITIES AND BY PARTICIPATION IN THE WINCHESTER AND COUNTY MUSIC FESTIVAL.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED BUT BASICALLY WINCHESTER AND DISTRICT
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.