Hanes ariannol ITZCHOK MEYER CYMERMAN TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 265090
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.17m | £1.46m | £1.63m | £1.72m | £2.26m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.35m | £1.77m | £1.45m | £2.35m | £2.60m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £50.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.16m | £1.42m | £1.58m | £1.71m | £2.23m | |
|
Incwm - Arall | £10.37k | £36.55k | £4.06k | £9.97k | £25.18k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £656.75k | £1.04m | £804.00k | £1.45m | £1.07m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £690.20k | £731.63k | £649.51k | £903.20k | £1.54m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.27k | £13.67k | £14.33k | £28.46k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £638.20k | £733.45k | £559.67k | £1.19m | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £690.20k | £731.63k | £649.51k | £903.20k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.