ymddiriedolwyr SHIPTON MOYNE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 265424
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOREEN PATRICIA GIBBINGS | Cadeirydd | 12 July 1974 |
|
|
||||
Annemarie Tierney | Ymddiriedolwr | 07 September 2021 |
|
|||||
DIANE PEPLOW | Ymddiriedolwr | 21 March 2012 |
|
|
||||
PAULINE CURTHOYS | Ymddiriedolwr | 10 January 1996 |
|
|
||||
CAROLINE ELIZABETH BAKER | Ymddiriedolwr | 11 July 1991 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.