Hanes ariannol INSTITUTE OF EXPORT AND INTERNATIONAL TRADE (THE)
Rhif yr elusen: 266395
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.18m | £2.42m | £12.84m | £20.29m | £16.37m | |
|
Cyfanswm gwariant | £957.59k | £1.72m | £5.43m | £10.28m | £11.55m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £84.36k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £46.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £293.68k | £1.07m | £1.19m | £1.72m | £1.32m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £803.11k | £1.22m | £11.60m | £18.50m | £14.89m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £404 | £836 | £2.17k | £8.19k | £45.35k | |
|
Incwm - Arall | £83.82k | £136.10k | £52.53k | £60.30k | £115.81k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £689.03k | £1.07m | £4.96m | £9.91m | £10.85m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £268.57k | £649.84k | £463.57k | £367.71k | £704.18k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £19.20k | £0 | £157.04k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.