ymddiriedolwyr THE ROYAL NAVAL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 266982
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANLEY KEITH RIDLEY | Cadeirydd | 21 November 2012 |
|
|||||
Andrew Christie | Ymddiriedolwr | 04 January 2023 |
|
|
||||
Stephen John Elliot | Ymddiriedolwr | 04 March 2022 |
|
|
||||
Stirling Simmons | Ymddiriedolwr | 04 March 2022 |
|
|
||||
Roslyn Hastie-Murray | Ymddiriedolwr | 04 March 2022 |
|
|
||||
Peter James Chivers | Ymddiriedolwr | 04 March 2022 |
|
|
||||
Warwick Ian Belfitt | Ymddiriedolwr | 04 March 2022 |
|
|||||
Claire Louise Robson | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|||||
Lance Higgon-Young | Ymddiriedolwr | 04 September 2021 |
|
|||||
Vice Admiral Duncan Laurence Potts CB | Ymddiriedolwr | 04 September 2021 |
|
|
||||
Ian Irvin | Ymddiriedolwr | 03 June 2017 |
|
|
||||
Peter Ernest Godwin | Ymddiriedolwr | 10 September 2016 |
|
|
||||
Paul Stephenson | Ymddiriedolwr | 06 September 2015 |
|
|
||||
James Mark Slawson OBE | Ymddiriedolwr | 21 March 2014 |
|
|
||||
Mary Marguarita Lock MBE | Ymddiriedolwr | 14 March 2013 |
|
|
||||
KEITH CRAWFORD MBE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MAURICE FOLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.