ymddiriedolwyr THE VERNON EDUCATIONAL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 269433
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cedric Ntumba | Cadeirydd | 21 March 2024 |
|
|
||||
Lindsay Leslie-Miller | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Claudette Charles | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Cedric Rai | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
John Raymond | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
GARETH RHYS AUBREY DAVIES | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
DANIEL TILLER | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
TIMOTHY JONES | Ymddiriedolwr | 13 November 2014 |
|
|
||||
IAN MICHAEL HUNT | Ymddiriedolwr | 14 June 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.