Hanes ariannol CHIPPENHAM BOROUGH LANDS CHARITY
Rhif yr elusen: 270062
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £600.47k | £626.14k | £886.17k | £504.83k | £495.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £533.45k | £555.56k | £899.40k | £2.22m | £675.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £200.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £200 | £0 | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £7.30k | £3.21k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £13.58k | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £586.90k | £626.14k | £578.67k | £501.62k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £300.00k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £289.29k | £277.04k | £823.01k | £2.15m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £83.00k | £77.27k | £76.39k | £74.34k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.30k | £14.18k | £15.34k | £1.72m | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £200.98k | £188.62k | £185.78k | £159.06k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £83.00k | £77.27k | £76.39k | £74.34k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £161.16k | £201.25k | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.