Hanes ariannol EDUCATION DEVELOPMENT TRUST
Rhif yr elusen: 270901
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £75.86m | £71.16m | £66.56m | £89.07m | £91.18m | |
|
Cyfanswm gwariant | £76.43m | £72.11m | £66.54m | £85.80m | £90.39m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £16.16m | £17.75m | £20.04m | £38.34m | £40.22m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £17.69m | £18.92m | £17.80m | £18.05m | £14.43m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £75.08m | £70.47m | £65.99m | £88.40m | £90.32m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £777.00k | £683.00k | £571.00k | £667.00k | £854.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £76.00m | £71.70m | £66.18m | £85.34m | £89.93m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £38.00k | £35.00k | £34.00k | £44.00k | £459.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £154.00k | £0 | £133.00k | £134.00k | £500.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £38.00k | £35.00k | £34.00k | £44.00k | £51.00k | |
|
Gwariant - Arall | £394.00k | £375.00k | £327.00k | £409.00k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.