Hanes ariannol ACLE WAR MEMORIAL RECREATION CENTRE
Rhif yr elusen: 273021
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £172.81k | £211.25k | £130.90k | £281.27k | £179.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £214.67k | £240.09k | £167.03k | £180.34k | £206.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £55.16k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £23.75k | £51.72k | £21.33k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.