Hanes ariannol THE ROYAL ASSOCIATION FOR DISABILITY RIGHTS
Rhif yr elusen: 273150
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.77m | £1.88m | £2.05m | £1.21m | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.75m | £2.06m | £2.18m | £1.39m | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £264.03k | £427.49k | £252.47k | £85.38k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £89.34k | £81.77k | £83.45k | £53.14k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £963.18k | £1.07m | £1.19m | £838.03k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £86.90k | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.62k | £364 | £113 | £1.11k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £453.35k | £297.11k | £523.17k | £233.65k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £124.20k | £272.98k | £196.80k | -£1.53k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.17m | £1.57m | £1.49m | £832.32k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £44.69k | £43.44k | £43.36k | £45.91k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £303.00k | £417.92k | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £426.83k | £376.58k | £588.01k | £344.42k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.