Hanes ariannol SHAC (SURREY HEATH AGE CONCERN)
Rhif yr elusen: 273316
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 30/09/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.57k | £31.72k | £36.58k | £32.12k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £57.55k | £41.18k | £41.43k | £45.94k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £10.85k | £10.00k | £11.00k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.