ymddiriedolwyr HERTFORDSHIRE COUNTY GUIDES ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 274225
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karen Pett | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|||||
Sue Beswick | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Emma Mclaughlin | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Nicola Weisfeld | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
Jo Bushe | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|||||
JANET ELIZABETH EAVIS | Ymddiriedolwr | 29 September 2020 |
|
|||||
Sally Anne Settle | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Ruth Valerie Ashdown | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Sheila Hill | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||
Elaine Alexandra WIlson | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||
Karin Hunter | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
Lynn O Bryan | Ymddiriedolwr | 02 April 2020 |
|
|
||||
Jennifer Anne Maskrey | Ymddiriedolwr | 06 September 2019 |
|
|||||
Anne Johns | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.