ymddiriedolwyr KINGSWOOD VILLAGE COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 275187
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT IAN GUNN | Cadeirydd | 16 April 2015 |
|
|||||
SUSAN MARGARET CAMBLIN | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|
||||
MAXINE ANN SWAN | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|
||||
CHANTAL JOANNA FELIX VANHAECKE | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|
||||
STEPHEN KIPPEN | Ymddiriedolwr | 07 September 2021 |
|
|
||||
JULIET QUARTERMAIN | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||
Dr SARAH HARRIET WILSON | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||
Antony Victor Hawker | Ymddiriedolwr | 27 November 2018 |
|
|||||
james holman thomas chatfield | Ymddiriedolwr | 16 April 2015 |
|
|
||||
penelope ann chatfield | Ymddiriedolwr | 16 April 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.