Hanes ariannol NEWHAM COMMUNITY RENEWAL PROGRAMME LIMITED
Rhif yr elusen: 275796
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.55m | £1.66m | £1.71m | £1.89m | £1.73m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.52m | £1.63m | £1.64m | £1.80m | £1.70m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £716.28k | £551.29k | £413.48k | £638.99k | £656.53k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £250 | N/A | £413.48k | £52.51k | £17.32k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £19.74k | £21.23k | £23.86k | £58.84k | £24.24k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.96k | £69 | £0 | £1.93k | £548 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.53m | £1.56m | £1.62m | £1.82m | £1.70m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.49k | £3.89k | £1.03k | £1.04k | £6.60k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £70.13k | £64.54k | £2.51k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.52m | £1.62m | £1.64m | £1.80m | £1.70m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £617 | £11.41k | £70 | £300 | £590 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £8.10k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.