Hanes ariannol FAIRSTEAD HOUSE SCHOOL TRUST LTD
Rhif yr elusen: 276787
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 05/08/2022 | 05/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.79m | £1.82m | £1.96m | £1.96m | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.70m | £1.74m | £1.93m | £4.56m | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.87k | £5.48k | £3.02k | £5.65k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.78m | £1.72m | £1.93m | £1.95m | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.90k | £182 | £4 | £15 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £93.95k | £23.82k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.70m | £1.73m | £1.93m | £1.95m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.70k | £5.28k | £3.65k | £2.77k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.41k | £14.38k | £20.28k | £30.51k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £6.70k | £0 | £3.65k | £2.03k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £2.61m | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.