Hanes ariannol TRINITY SCHOOL TEIGNMOUTH
Rhif yr elusen: 276960
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.88m | £4.64m | £79.94k | £79 | £121 | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.16m | £6.68m | £23.61k | £20.43k | £669 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £159.31k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £337 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £154.48k | £275.91k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.93m | £4.37m | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £425 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £789.21k | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.04m | £5.20m | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £114.42k | £141.87k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.95k | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £1.34m | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.