Hanes ariannol THE RANK FOUNDATION LIMITED
Rhif yr elusen: 276976
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.09m | £4.64m | £7.51m | £4.28m | £14.88m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.62m | £10.11m | £10.55m | £14.90m | £21.34m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £5.00m | N/A | £8.98m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £202.30k | £1.10m | £6.14m | £1.21m | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £15.00k | £2.00k | £0 | £0 | £1.51m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.33m | £2.79m | £823.00k | £1.49m | £10.18m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £521.19k | £681.30k | £468.00k | £1.58m | £3.02m | |
|
Incwm - Arall | £22.35k | £74.26k | £78.00k | £0 | £166.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.24m | £10.06m | £10.40m | £14.63m | £19.72m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £384.63k | £56.28k | £155.00k | £271.00k | £1.62m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £167.00k | £132.10k | £120.00k | £150.00k | £190.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £4.24m | £4.44m | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £370.63k | £49.28k | £0 | £267.00k | £248.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.