ymddiriedolwyr THE RANK FOUNDATION LIMITED
Rhif yr elusen: 276976
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINDSEY VICTORIA HALL | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|||||
Andrew James Henry Murdoch | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||
Sarah Elizabeth Snyder | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|||||
STUART HUXLEY COWEN | Ymddiriedolwr | 09 December 2020 |
|
|
||||
Joel Davis | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|
||||
Lindsey Anne Clay | Ymddiriedolwr | 14 September 2016 |
|
|
||||
William Wyatt | Ymddiriedolwr | 10 December 2014 |
|
|
||||
Andrew Fleming | Ymddiriedolwr | 01 July 2014 |
|
|
||||
NICHOLAS BUXTON FCA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHANNA LOUISE ROPNER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MR DANIEL SIMON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.