Hanes ariannol ENTINDALE LIMITED
Rhif yr elusen: 277052
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.51m | £1.35m | £1.89m | £1.57m | £1.72m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.61m | £2.49m | £2.06m | £2.11m | £2.56m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £199.04k | £76.28k | £483.80k | £251.05k | £322.40k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.31m | £1.27m | £1.40m | £1.32m | £1.39m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.38m | £2.26m | £1.65m | £1.74m | £2.17m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £230.18k | £234.67k | £406.41k | £371.48k | £385.31k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.40k | £17.40k | £17.40k | £17.40k | £17.41k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.36m | £2.24m | £1.64m | £1.72m | £2.16m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £230.18k | £234.67k | £406.41k | £371.48k | £385.31k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.