ymddiriedolwyr THE ENGLISH EIGHT CLUB
Rhif yr elusen: 277108
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMON JAMES WHITBY | Cadeirydd | 26 July 2013 |
|
|
||||
FIONA KATHRYN DAY | Ymddiriedolwr | 08 July 2023 |
|
|||||
MICHAEL JAMES JUDGE | Ymddiriedolwr | 09 July 2017 |
|
|
||||
Ashley Caleb Abrahams | Ymddiriedolwr | 05 July 2015 |
|
|||||
KATE A FITTON | Ymddiriedolwr | 04 August 2011 |
|
|
||||
ROBERT JAMES LYGOE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL JAMES HISSEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR NICK TREMLETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
WILLIAM RD MOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALEX CARGILL THOMPSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Julian Claude Peck | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DAVID HENRY WILLIAM DASHWOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.