ymddiriedolwyr CITY OF LONDON ARCHAEOLOGICAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 277386
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS ROSE BAILLIE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Guy Taylor | Ymddiriedolwr | 16 February 2024 |
|
|
||||
Shiela Beryl Broomfield FSA | Ymddiriedolwr | 18 February 2022 |
|
|||||
Angela Broomfield | Ymddiriedolwr | 01 February 2019 |
|
|
||||
David Wellings | Ymddiriedolwr | 01 February 2014 |
|
|
||||
VICTORIA Metham | Ymddiriedolwr | 01 November 2013 |
|
|
||||
Linda Speight | Ymddiriedolwr | 01 November 2013 |
|
|
||||
SIGNE KJAERE HOFFOS | Ymddiriedolwr | 01 November 2013 |
|
|
||||
ROBERT STEPHENSON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.