Hanes ariannol THE NAAMAN TRUST
Rhif yr elusen: 277409
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/07/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £790.97k | £1.10m | £918.79k | £686.04k | £191.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £761.52k | £941.03k | £976.42k | £735.01k | £133.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £790.97k | £937.01k | £914.49k | £681.70k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £4.33k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £160.75k | £4.22k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £242 | £13 | £10 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £75 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £749.82k | £925.99k | £936.53k | £720.91k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.47k | £15.04k | £35.81k | £11.70k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £389.63k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.