ymddiriedolwyr THE NATIONAL SERVICE COMMITTEE FOR CATHOLIC CHARISMATIC RENEWAL SERVICES IN ENGLAND AND WALES
Rhif yr elusen: 277425
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominic Watts | Cadeirydd | 08 November 2017 |
|
|
||||
Abhy Thomas | Ymddiriedolwr | 09 April 2024 |
|
|
||||
Mark Gannon | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|
||||
Joan Fernandes | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|
||||
FRANCIS LIAM HUGH O'NEILL | Ymddiriedolwr | 12 February 2021 |
|
|||||
James Harrison | Ymddiriedolwr | 20 June 2020 |
|
|||||
Ian Yardley | Ymddiriedolwr | 27 June 2018 |
|
|
||||
Helen Wells | Ymddiriedolwr | 27 June 2018 |
|
|
||||
Maria Heath | Ymddiriedolwr | 08 November 2017 |
|
|
||||
Nick Wells | Ymddiriedolwr | 08 November 2017 |
|
|
||||
Fr Christopher Thomas | Ymddiriedolwr | 25 October 2016 |
|
|
||||
MR CHARLES WHITEHEAD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.