Dogfen lywodraethu WEST SURREY FAMILY HISTORY SOCIETY
Rhif yr elusen: 278091
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20TH JUNE 1979 AS AMENDED 2ND NOVEMBER 1990, 27TH JUNE 1997, 25TH JULY 2003 AND 6 JULY 2005, AS AMENDED 6TH JULY 2006.
Gwrthrychau elusennol
A) TO COLLECT, INDEX, CO-ORDINATE, PUBLISH AND MAKE ACCESSIBLE IN THE INTERESTS OF GENEALOGY ANY DOCUMENTS OR RECORDS, WITH PARTICULAR REFERENCE TO DOCUMENTS OR RECORDS RELATING TO THE ANCIENT COUNTY OF SURREY; B) TO PROMOTE THE PRESERVATION OF SUCH DOCUMENTS AND RECORDS; C) TO ENCOURAGE THE STUDY OF GENEALOGY; D) TO ASSIST EDUCATIONALLY BY LECTURES OR OTHERWISE IN RECORD RESEARCH.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
SURREY
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.