Dogfen lywodraethu NORWICH CHAMBER MUSIC
Rhif yr elusen: 278446
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 03/06/1978 AS AMENDED ON 03/09/2003 AS AMENDED ON 07/09/2013 AS AMENDED ON 09 OCT 2019 AS AMENDED ON 20 MAY 2020
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE THE PUBLIC IN MUSICAL KNOWLEDGE AND APPRECIATION BY@ THE PROMOTION OF PROFESSIONAL MUSIC RECITALS AND CONCERTS, AND OTHER RELATED ACTIVITIES. THE PROMOTION OF EDUCATIONAL PROJECTS WITH PROFESSIONAL FOR SCHOOL CHILDREN AND YOUNG ADULTS IN NORFOLK AND NORWICH
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NORFOLK
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.