Hanes ariannol CANTERBURY ARCHAEOLOGICAL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 278861
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.88m | £1.95m | £1.77m | £2.56m | £2.44m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.95m | £1.77m | £1.82m | £2.04m | £2.43m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £38.60k | £179.67k | N/A | £632.69k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £5.37k | £115.57k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £38.05k | £137.51k | £265.35k | £53.26k | £46.72k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.84m | £1.81m | £1.50m | £2.51m | £2.39m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.88k | £1.27k | £329 | £105 | £3.78k | |
|
Incwm - Arall | £150 | £2.97k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £58.16k | £11.49k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.95m | £1.77m | £1.82m | £2.04m | £2.43m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £38.65k | £44.05k | £9.43k | £9.30k | £7.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.