ymddiriedolwyr CANTERBURY ARCHAEOLOGICAL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 278861
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr DAVID JAMES SHAW | Cadeirydd |
|
||||||
Dr Eleanor Frances Williams | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|
||||
Christopher John Robinson | Ymddiriedolwr | 03 March 2020 |
|
|||||
Melanie Jane Nye | Ymddiriedolwr | 26 September 2014 |
|
|
||||
Martin George Pratt | Ymddiriedolwr | 26 September 2014 |
|
|
||||
PETER THOMAS GODDARD HOBBS | Ymddiriedolwr | 16 January 2014 |
|
|
||||
PROFESSOR CHRISTOPHER LLOYD BOUNDS | Ymddiriedolwr | 28 January 2013 |
|
|
||||
BRIGADIER MARTIN JOHN MEARDON | Ymddiriedolwr | 28 January 2013 |
|
|||||
DR ELIZABETH CLARE EDWARDS BA, PHD | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ANDREW JOHN CORBY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.