ymddiriedolwyr PEMBURY VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 280265
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEITH HEMSTALK | Cadeirydd | 11 April 2018 |
|
|
||||
Astra Margarita Birch | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Robert Gordon Jacob | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Margaret Weaver | Ymddiriedolwr | 06 November 2020 |
|
|||||
Michael Patrick Cartwright | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|
||||
Catherine Ruth Brooks | Ymddiriedolwr | 21 November 2018 |
|
|
||||
Emily Jane Wright | Ymddiriedolwr | 12 September 2016 |
|
|
||||
Shelley Kaye Harris | Ymddiriedolwr | 24 September 2014 |
|
|
||||
Sadie Jemima Van-der-Spuy | Ymddiriedolwr | 26 June 2013 |
|
|
||||
GILLIAN MARGARET WILLIAMSON | Ymddiriedolwr | 27 August 2011 |
|
|
||||
AMANDA FRANCINE EVERETT | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JAMES DRUMMOND WHITEHORN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.